RADNI
Elsner Jolenta
[2014-12-17] [2015-04-28] [2016-04-22] [2017-04-24] [2018-04-25] [2018-09-16]
Feldgebel Genowefa
[2014-12-18] [2015-04-22] [2016-04-25] [2017-04-20] [2018-04-23] [2018-09-16]
Frąckowiak Tomasz
[2014-12-30] [2015-04-30] [2016-04-28] [2017-04-28] [2018-04.30] [2018-09-16]
Gajewski Paweł
[2014-12-17] [2015-04-16] [2016-04-19] [2017-04-24] [2018-04-09] [2018-09-16]
Galusik Zbigniew
[2014-12-23] [2015-04-30] [2016-04-27] [2017-04-28] [2018-04-30] [2018-09-16]
Kostrzewa Jerzy
[2014-12-30] [2015-04-15] [2016-04-29] [2017-04-27] [2018-04-30] [2018-09-16]
Kostrzewa Michał
[2014-12-24] [2015-03-24] [2016-04-26] [2017-04-24] [2018-04-24] [2018-09-16]
Marciniak Stanislaw
[2014-12-27] [2015-04-24] [2016-04-22] [2017-04-24] [2018-04-24]
Matysiak Florian
[2014-12-23] [2015-04-27] [2016-04-26] [2017-04-26] [2018-04-26]
Michalski Paweł
[2014-12-29] [2015-03-24] [2016-04-25] [2017-04-25] [2018-04-25]
Piechota Jacek
[2014-12-20] [2015-04-22] [2016-04-22] [2017-04-25] [2018-04-22]
Śledź Paweł
[2014-12-30] [2015-04-16] [2016-04-25] [2017-04-28] [2018-04-25]
Suszka Lucyna
[2014-12-19] [2015-04-28] [2016-04-14] [2017-04-27] [2018-04-30]
Szefler Wojciech
[2014-12-22] [2015-04-10] [2016-04-19] [2017-04-12] [2018-04-10]
Węglarz Piotr
[2014-12-20] [2015-04-28] [2016-04-29] [2017-04-29] [2018-04-26]
Kadencja Rady Miejskiej Wielichowa 2018-2023 - Oświadczenie majątkowe
Kozłowska Honorata - Burmistrz Wielichowa
[2018-12-12]
Kasperska Ewa - Sekretarz
Kapski Bogdan - Skarbnik Gminy
Daktera Wiesław - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Paweł Ireneusz Michalski - Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie
Nadobnik Błażej - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o. o.
Popa Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
Drgas Monika - Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
Andrzejewska Bogumiła - Dyrektor Zespołu Szkół w Wielichowie
Mołdrzyk Celina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnicy
Edward Pawlicki - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wlkp w Wilkowie Polskim
Marta Sroczyńska - Dyrektor Przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie
Skrzypczak Marzenna - Dyrektor Przedszkola w Wilkowie Polskim oraz Przedszkola "GACEK" w Śniatach
Frąckowiak Lidia - Dyrektor Przedszkola Przedszkola "GACEK" w Śniatach
Kałek Wioletta - Dyrektor Przedszkola w Łubnicy
RADNI
* Wzór na oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.