VIII KADENCJA 2018-2023
W wyniku głosowania w dniu 21 października 2018 r. wybrana została Rada Gminy Dubiecko. W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Dubiecko VIII kadencji,
Od dnia 1 stycznia 2021 r. jest to Rada Miejska w Dubiecku.
BROŻYNA Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej w Dubiecku,
(22.11.2018 - 31.12.2020 r. Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko),
Okręg wyborczy nr 8,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
korekta do oświadczenia majątkowego na początek kadencji
za 2018 r.
korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
CHROBAK Agata Łucja -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dubiecku
(22.11.2018 - 31.12.2020 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dubiecko).
Okręg wyborczy nr 10,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
DZIACZYŃSKI Zygmunt - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dubiecku
(22.11.2018 - 31.12.2020 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dubiecko).
Okręg wyborczy nr 11,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
WIŚNIOWSKA Maria Bernadeta
Okręg wyborczy nr 1,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
KAŁWAK-BOCHNACKA Helena Stefania
Okręg wyborczy nr 2,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
HENDZEL Jacek Marek
Okręg wyborczy nr 3,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
FIK Ryszard,
Okręg wyborczy nr 4,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
LUBELSKI Mariusz
Okręg wyborczy nr 5,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
BLECHARCZYK Marek
Okręg wyborczy nr 6,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
TERESZCZAK Zdzisław,
Okręg wyborczy nr 7,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
ŚLIMAK Marek Jan,
Okręg wyborczy nr 9,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
FRAŃCZAK Ryszard Józef
Okręg wyborczy nr 12,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
JANOWSKI Józef Zbigniew
Okręg wyborczy nr 13,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
SZCZYGIEŁ Zygmunt Michał,
Okręg wyborczy nr 14,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
MAKUCH Ryszarda,
Okręg wyborczy nr 15,
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.
za 2021 r.
KOMISJE STAŁE:
KOMISJA REWIZYJNA
powołana Uchwałą Nr 4/II/2018 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 listopada 2018 r.
Skład osobowy komisji:
1) Marek BLECHARCZYK - Przewodniczący Komisji;
2) Helena KAŁWAK - BOCHNACKA;
3) Mariusz LUBELSKI;
4) Zygmunt SZCZYGIEŁ;
5) Józef JANOWSKI.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
powołana Uchwałą Nr 5/II/2018 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 listopada 2018 r.
Skład osobowy komisji:
1) Marek ŚLIMAK - Przewodniczący Komisji;
2) Mariusz LUBELSKI;
3) Helena KAŁWAK - BOCHNACKA;
4) Maria WIŚNIOWSKA;
5) Ryszard FIK.
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO
powołana Uchwałą Nr 6/II/2018 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 listopada 2018 r.
Skład osobowy komisji:
1) Jacek HENDZEL - Przewodniczący Komisji;
2) Zygmunt DZIACZYŃSKI;
3) Marek BLECHARCZYK;
4) Ryszard FRAŃCZAK;
5) Maria WIŚNIOWSKA;
6) Ryszarda MAKUCH;
7) Ryszard FIK.
Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
a) rolnictwa, gospodarki żywnościowej, handlu i usług, rzemiosła i drobnej wytwórczości,
b) opracowywania planów i programów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
c) zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
d) koordynowania działań związanych z przygotowaniem projektu budżetu gminy, wykonania budżetu, realizacji podatków i opłat,
e) budownictwa, inwestycji i remontów
- a także podejmowanie działań kontrolnych w tym zakresie.
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH
powołana Uchwałą Nr 6/II/2018 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 listopada 2018 r.
Skład osobowy komisji:
1) Zdzisław TERESZCZAK - Przewodniczący Komisji;
2) Agata CHROBAK;
3) Jacek HENDZEL;
4) Ryszarda MAKUCH;
5) Ryszard FRAŃCZAK;
Do zadań Komisji należy:
a) opiniowanie spraw z zakresu funkcjonowania placówek oświaty i wychowania, kultury i bibliotek,
b) opiniowanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- oraz podejmowanie działań kontrolnych w tym zakresie.
Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu.
Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),
postanawiam
§ 1.
Zwołać pierwsze sesje rad gmin, wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w terminach określonych w załącznikach nr 1-39 do postanowienia.
§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Przemyślu
Krzysztof Tryksza
Załącznik nr 10 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 9 listopada 2018 r.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Dubiecko odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 5 Urzędu Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10.
Zgodnie z art. 20 ust 2c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
Porządek obrad I sesji powinien uwzględniać następujące punkty:
ślubowanie radnych,
wybór Przewodniczącego Rady,
Ślubowanie Wójta Gminy.
Komisarz Wyborczy w Przemyślu
Krzysztof Tryksza