Funkcje pełnione przez radnych w kadencji 2014-2018 - oświadczenia majątkowe
Andrzej Szymczak- Przewodniczący Rady Gminy Santok do 30 czerwca 2015r.
Tadeusz Boczula- Przewodniczący Rady Gminy Santok od 30 czerwca 2015r. do 29 października 2015r.
Damian Kochmański- Przewodniczący Rady Gminy Santok od 29 października czerwca 2015r.
Irena Furmańska - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Santok - do 31 lipca 2015
Renata Nowosad (od dnia 17.09.2015r.) - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Santok
Ireneusz Kucner - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Santok
Komisja Rewizyjna
Piotr Goławski - Przewodniczący
Tomasz Helicki - członek
Justyna Haliczyn - członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Stanisław Tokarski - przewodniczący
Jerzy Stępień - członek
Irena Furmańska - członek
Tomasz Helicki - członek
Damian Kochmański - członek
Renata Nowosad - członek
Justyna Haliczyn - członek
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Damian Kochmański - przewodniczący
Krystyna Rajczyk - członek
Renata Nowosad - członek
Ireneusz Kucner - członek
Radosław Wołoszczuk - członek
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
Ireneusz Kucner - przewodniczący
Krystyna Rajczyk - członek
Piotr Goławski - członek
Jerzy Stępień - członek
Rada Gminy Santok
KADENCJA 2014 - 2018 - oświadczenia majątkowe
Lp. | Nazwisko, imię |
1 | Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański od 29.10.2015r. |
2 | Tadeusz Boczula (Przewodniczący Rady Gminy Santok od 30.06.2015r.do 29.10.2015r.) |
3 | Arkadiusz Witczak |
4 | Irena Furmańska |
5 | Ireneusz Kucner |
6 | Justyna Haliczyn |
7 | Krystyna Rajczyk |
8 | Piotr Goławski |
9 | Renata Nowosad |
10 | Radosław Wawrzyniak |
11 | Radosław Wołoszczuk |
12 | Stanisław Tokarski |
13 | Tomasz Helicki |
14 | Tomasz Skrobański |
15 | Jerzy Stępień od 26.09.2015r. |
Andrzej Szymczak (Przewodniczący Rady Gminy Santok (do 30.06.2015r. od 1 lipca 2015 Skarbnik Gminy Santok) |