WZÓR OŚWIADCZENIA -
[ Burmistrza i innych zobowiązanych do składnia oświadczeń ] [ Radnego ]
w z o r y druków do edycji
[ Burmistrza i innych zobowiązanych do składnia oświadczeń ] [Radnego ]
OWSIAK JAN - początek kadencji 2014 - 2018 , [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Świdwin zostanie opublikowane po przesłaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do tut. Urzędu ]
Urszula Cielińska - Z-ca Burmistrza Miasta Świdwin - Oświadczenie majątkowe na dzień 1 marca 2016r. tj. objęcia stanowiska Z-cy Burmistrza Miasta [ 2016 ] [ 2017 ]
Przemysław Pisula - Skarbnik Miasta Świdwin - Oświadczenie majątkowe na dzień 29 lutego 2016r. tj. dzień objęcia funkcji Skarbnika Miasta Świdwin [ 2016 ], [ 2017 ]
Andrzej Rewiński - Sekretarz Miasta Świdwin - pierwsze oświadczenie majątkowe sporządzone na dzień 01.04.2010r. tj. na dzień objęcia stanowiska, [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ], [ 2017 ]
Jolanta Kopyść - Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo - Budżetowego upoważniona do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Śwdiwin - [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ], [ 2017 ]
RADNI RADY MIASTA - kadencja 2014 - 2018 :
OWSIAK JAN - Burmistrz Miasta Świdwin [ koniec kodencji 2006-2010 ] [ początek kadencji 2010-2014 ], [ 2010 rok ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ koniec kadencji 2010 -2014 ]
MAKSIAK ZYGMUNT - na dzień 15 września 2011r. tj. dzień objęcia stanowiska Z-cy Burmistrza Miasta Świdwin, [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ], oświadczenie majątkowe na dzień 29 lutego 2016r. - tj. dzień zaprzestania pełnienia funkcji Z-cy Burmistrza Miasta Świdwin, [ 2015 ]
Urszula Cieślińska - Skarbnik Miasta Świdwin [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] Oświadczenie majątkowe sporządzone na dzień 28 lutego 2016r. tj. dzień zaprzestania pełnienia funkcji skarbnika miasta Świdwin, [ 2015 ]
Jan Szołdra - Prezes MEC Sp. z o.o [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] Oświadczenie majątkowe na dzień 30.09.2014r. tj. dzień zakończenia pełnienia funkcji Prezesa MEC
Jolanta Helwig - Dyrektor Przedszkola nr 1 [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ], Oświadczenie majątkowe na dzień 31 sierpnia 2016r. - tj dzień zaprzestania pełnienia funkcji Dyrektora
Zofia Derenowska - Dyrektor Przedszkola nr 2 [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora ]
Małgorzata Karolewska - pierwsze oświadczenie - tj. na dzień 01.09.2011r. w związku z zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] oświadczenie na dzień 31 grudnia 2015r. - w związku z likwidacja MZAP
Katarzyna Piekarska - oświadczenie majątkowe na dzień 1 sierpnia 2014r. w związku z zatrudnienem na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (umowa o pracę na zastępstwo) [ 2014 ] oświadczenie na dzień 31 grudnia 2015r. - w związku z likwidacja MZA
Teresa Szczerbińska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] oświadczenie majątkowe - na dzień 31 marca 2016r - tj. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika MOPS [ 2015 ]
Marian Dembinski - informatyk MOPS upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych, [ 2010 ] [ 2011] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ],
RADNI RADY MIASTA - kadencja 2010 - 2014 :